TEHRANI JALALEDIN
Informe ejecutivo de TEHRANI JALALEDIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEHRANI JALALEDIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEAN Y TEHRANI SL | Administrador Mancomunado | 13/10/2020 | |
LA VENTA DE ALFAIX SL | Socio Unico | 07/04/2020 | |
LA VENTA DE ALFAIX SL | Administrador Unico | 07/04/2020 | |
ADQUISICIONES Y ALQUILERES EUROPEOS SL | Administrador Solidario | 21/07/2014 | |
ADQUISICIONES Y ALQUILERES EUROPEOS SL | Apoderado | 24/10/2012 |
VINCULACIONES DE TEHRANI JALALEDIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEHRANI JALALEDIN
Empresa: MONTOYA Y TEHRANI SL
Administrador Mancomunado
- Montoya Flores Jose Constantino
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 215, S 8, H AL 57929, I/A 1 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-04
Empresa: LA VENTA DE ALFAIX SL
Administrador Unico
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 188, S 8, H AL 30268, I/A 5 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-04
Empresa: LA VENTA DE ALFAIX SL
Nuevo Socio Único
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 188, S 8, H AL 30268, I/A 5 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-04
Apoderado
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30254 , F 94, S 8, H M 544543, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Administrador Solidario
- Casado Crespo Natividad
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 121, S 8, H AL 42060, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-04
Apoderado
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30215 , F 223, S 8, H M 543851, I/A 2 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Apoderado
- Tehrani Jalaledin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30254 , F 94, S 8, H M 544543, I/A 2 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Información de TEHRANI JALALEDIN
Mostramos los datos de TEHRANI JALALEDIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEHRANI JALALEDIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos