TAVIRA GARCIA VICTOR
Informe ejecutivo de TAVIRA GARCIA VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAVIRA GARCIA VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTODESGUACES TAVIRA SL | Administrador Unico | 23/08/2016 |
VINCULACIONES DE TAVIRA GARCIA VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAVIRA GARCIA VICTOR
Empresa: AUTODESGUACES TAVIRA SL
Administrador Unico
- Tavira Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 100, S 8, H A 107591, I/A 2 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-03
Empresa: RECICLAJES Y DESGUACES MARMETAL SL
Administrador Unico
- Tavira Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 85, S 8, H A 128121, I/A 2 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-03
Empresa: RECICLAJES Y DESGUACES MARMETAL SL
Administrador Unico
- Tavira Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 84, S 8, H A 128121, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-03
Información de TAVIRA GARCIA VICTOR
Mostramos los datos de TAVIRA GARCIA VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAVIRA GARCIA VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos