TAVARES DE SOUZA CRISTINA
Informe ejecutivo de TAVARES DE SOUZA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAVARES DE SOUZA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIMO DESARROLLO INMOBILIARIO SL | Representante | 23/12/2021 | |
DIMORPHANDRA SL | Consejero | 24/05/2016 | |
DIMORPHANDRA SL | Vicepresidente | 24/05/2016 | |
TERRAVISTA SA | Administrador Solidario | 10/09/2012 |
VINCULACIONES DE TAVARES DE SOUZA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAVARES DE SOUZA CRISTINA
Empresa: TERRAVISTA SA
Administrador Solidario
- Esteve Roman Jose Luis
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 98471, I/A 10 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-03
Empresa: GRADOMUS SL
Administrador Solidario
- Esteve Roman Jose Luis
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19586 , F 54, S 8, H M 344135, I/A 4 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: DIMO DESARROLLO INMOBILIARIO SL
Representante
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18317 , F 95, S 8, H M 281532, I/A 13 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: DIMO DESARROLLO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
Representante
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18317 , F 95, S 8, H M 281532, I/A 13 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: TERRAVISTA SA
Administrador Solidario
- Esteve Roman Jose Luis
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 91, S 8, H A 98471, I/A 7 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-03
Empresa: DIMO DESARROLLO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
Representante
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18317 , F 93, S 8, H M 281532, I/A 9 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: DIMO DESARROLLO INMOBILIARIO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteve Roman Jose Luis
- Hernando Saez Silvia
- Tavares De Souza Cristina
Presidente
Secretario
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18317 , F 93, S 8, H M 281532, I/A 9 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: DIMORPHANDRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteve Roman Jose Luis
- Esteve Tavares Luis Alberto
- Tavares De Souza Cristina
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 105, S 8, H A 48209, I/A 12 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-03
Empresa: DIMORPHANDRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteve Roman Jose Luis
- Hernando Saez Silvia
- Tavares De Souza Cristina
Presidente
Secretario
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 105, S 8, H A 48209, I/A 12 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-03
Empresa: TERRAVISTA SA
Administrador Solidario
- Esteve Roman Jose Luis
- Tavares De Souza Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 90, S 8, H A 98471, I/A 5 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-03
VER MAS ACTOS
Información de TAVARES DE SOUZA CRISTINA
Mostramos los datos de TAVARES DE SOUZA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAVARES DE SOUZA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos