TAUSTE MORENO ANTONIO
Informe ejecutivo de TAUSTE MORENO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAUSTE MORENO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITALDENT INVESTMENTS SL | Consejero | 04/09/2024 | |
VALLES ATM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2024 |
VINCULACIONES DE TAUSTE MORENO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAUSTE MORENO ANTONIO
Empresa: DIGITALDENT INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827797, I/A 4 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: VALLES ATM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez De Cordoba Rafael Guitian
- Sanchez Trujillo Iñigo
- Tauste Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 414515, I/A 7 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: VALLES ATM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez De Cordoba Rafael Guitian
- Sanchez Trujillo Iñigo
- Tauste Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 414515, I/A 6 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: VALLES ATM SL
Administrador Unico
- Tauste Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 414515, I/A 5 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: VALLES ATM SL
Administrador Unico
- Tauste Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42824 , F 181, S 8, H B 414515, I/A 1 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Información de TAUSTE MORENO ANTONIO
Mostramos los datos de TAUSTE MORENO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAUSTE MORENO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos