TATU MIRCEA ADRIAN
Informe ejecutivo de TATU MIRCEA ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TATU MIRCEA ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMADRIAN ESPAÑA SL | Socio Unico | 23/12/2011 | |
TAMADRIAN ESPAÑA SL | Administrador Unico | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE TATU MIRCEA ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TATU MIRCEA ADRIAN
Empresa: THE CORNER PUERTO DE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Tatu Mircea Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 74, S 8, H A 138080, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-03
Empresa: THE CORNER PUERTO DE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Tatu Mircea Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 74, S 8, H A 138080, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-03
Empresa: THE CORNER PUERTO DE ALICANTE SL
Socio Único
- Tatu Mircea Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 74, S 8, H A 138080, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-03
Empresa: TAMADRIAN ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Tatu Mircea Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 38, S 8, H A 128092, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-03
Empresa: TAMADRIAN ESPAÑA SL
Socio Único
- Tatu Mircea Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 38, S 8, H A 128092, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-03
Información de TATU MIRCEA ADRIAN
Mostramos los datos de TATU MIRCEA ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TATU MIRCEA ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos