TATSUYA OE
Informe ejecutivo de TATSUYA OE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE TATSUYA OE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TATSUYA OE
Empresa: HOSHIZAKI EUROPE BV
Apoderado Mancomunado
- Saad Diouri
- Tatsuya Oe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46198 , F 164, S 8, H B 362913, I/A 15 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-08
Empresa: HOSHIZAKI EUROPE BV
REPR.SUCURS.
- Tatsuya Oe
- Toshiki Agata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46198 , F 162, S 8, H B 362913, I/A 14 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Empresa: HOSHIZAKI EUROPE BV
Apoderado Solidario
- Tatsuya Oe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 188, S 8, H B 362913, I/A 12 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Empresa: HOSHIZAKI EUROPE BV
Apoderado Mancomunado
- Saad Diouri
- Tatsuya Oe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 187, S 8, H B 362913, I/A 11 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
Información de TATSUYA OE
Mostramos los datos de TATSUYA OE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TATSUYA OE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos