TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA
Informe ejecutivo de TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 01/07/2020 | |
SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | |
VITTORIO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA
Empresa: SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Tarruella Esteva Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41555 , F 87, S 8, H B 388590, I/A 5 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-08
Empresa: SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Tarruella Esteva Alejandra
- Trenchs Matas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41555 , F 87, S 8, H B 388590, I/A 5 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-08
Empresa: SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Tarruella Esteva Alejandra
- Trenchs Matas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41555 , F 87, S 8, H B 388590, I/A 3 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Tarruella Esteva Alejandra
- Trenchs Matas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41555 , F 86, S 8, H B 388590, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Empresa: SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Tarruella Esteva Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41555 , F 86, S 8, H B 388590, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Empresa: VITTORIO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Tarruella Esteva Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42263 , F 71, S 8, H B 406220, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-08
Empresa: TARRUELLA LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Lopez Vilalta Isabel
- Tarruella Esteva Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36899 , F 72, S 8, H B 290970, I/A 2 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: SANDRA TARRUELLA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Tarruella Esteva Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41555 , F 85, S 8, H B 388590, I/A 1 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA
Mostramos los datos de TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRUELLA ESTEVA ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos