TARREGA KLEIN MARC
Informe ejecutivo de TARREGA KLEIN MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TARREGA KLEIN MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLEIN IBERICA SA | Consejero | 10/12/2020 | |
KLEIN IBERICA SA | Consejero | 10/01/2017 | |
KLEIN IBERICA SA | Consejero | 28/05/2010 |
VINCULACIONES DE TARREGA KLEIN MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARREGA KLEIN MARC
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero
- Tarrega Klein Marc
- Tarrega Lloret Miguel Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 99, S 8, H B 4448, I/A 61 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero
- Tarrega Klein Marc
- Tarrega Lloret Miguel Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 95, S 8, H B 4448, I/A 52 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Elisabeth Klein Balaguer
- Tarrega Klein Marc
- Tarrega Lloret Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32790 , F 209, S 8, H B 4448, I/A 37 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Información de TARREGA KLEIN MARC
Mostramos los datos de TARREGA KLEIN MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARREGA KLEIN MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos