TARRE MIRO MARIA FRANCISCA
Informe ejecutivo de TARRE MIRO MARIA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TARRE MIRO MARIA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYDO ILUMINACION SL | Administrador Unico | 12/07/2012 | 20/12/2016 |
LEDS COME SL | Administrador Unico | 03/12/2013 | 20/12/2016 |
AGENCIA DE TURISME JUVENIL SL | Administrador | 21/07/2009 |
VINCULACIONES DE TARRE MIRO MARIA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRE MIRO MARIA FRANCISCA
Empresa: PROYDO ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Tarre Miro Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43279 , F 115, S 8, H B 422797, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Empresa: LEDS COME SL
Administrador Unico
- Tarre Miro Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44035 , F 31, S 8, H B 445203, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Empresa: LEDS COME SL
Administrador Unico
- Tarre Miro Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44035 , F 30, S 8, H B 445203, I/A 1 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
Empresa: PROYDO ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Tarre Miro Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43279 , F 111, S 8, H B 422797, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: AGENCIA DE TURISME JUVENIL SL
Administrador
- Tarre Miro Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29927 , F 213, S 8, H B 165805, I/A 4 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Información de TARRE MIRO MARIA FRANCISCA
Mostramos los datos de TARRE MIRO MARIA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRE MIRO MARIA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos