TARRASON ESCRICHE MANUEL
Informe ejecutivo de TARRASON ESCRICHE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TARRASON ESCRICHE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROXYMA TI CONSULTING SERVICES SL | Administrador Unico | 13/06/2017 | 11/04/2022 |
NEXUS CIBERSECURITY SL | Administrador Unico | 24/04/2019 | 05/04/2022 |
VINCULACIONES DE TARRASON ESCRICHE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRASON ESCRICHE MANUEL
Empresa: PROXYMA TI CONSULTING SERVICES SL
Administrador Unico
- Tarrason Escriche Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44729 , F 92, S 8, H B 464691, I/A 4 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-08
Empresa: NEXUS CIBERSECURITY SL
Administrador Unico
- Tarrason Escriche Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46859 , F 178, S 8, H B 533346, I/A 2 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: NEXUS CIBERSECURITY SL
Administrador Unico
- Tarrason Escriche Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46859 , F 177, S 8, H B 533346, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-08
Empresa: PROXYMA TI CONSULTING SERVICES SL
Administrador Unico
- Tarrason Escriche Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44729 , F 91, S 8, H B 464691, I/A 3 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Información de TARRASON ESCRICHE MANUEL
Mostramos los datos de TARRASON ESCRICHE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRASON ESCRICHE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos