TARRAGONA SUNYER MARIA
Informe ejecutivo de TARRAGONA SUNYER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TARRAGONA SUNYER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN SA | Apoderado | 15/09/2022 | |
TARRASUNY SL | Administrador Solidario | 30/10/2015 |
VINCULACIONES DE TARRAGONA SUNYER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGONA SUNYER MARIA
Empresa: ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN SA
Apoderado
- Fernandez Perez Jose Maria
- Porras Masero Maria Jesus
- Tarragona Sunyer Maria
- Velasco Muñoz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39132 , F 225, S 8, H M 284420, I/A 155 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: TARRASUNY SL
Administrador Solidario
- Tarragona Sunyer Josep Maria
- Tarragona Sunyer Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45039 , F 11, S 8, H B 475114, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Empresa: SERRA DEL CLOS 1616 SL
Consejero
- Tarragona Sunyer Jose Maria
- Tarragona Sunyer Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 80, S 8, H L 13954, I/A 10 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-25
Empresa: INVERSEGRE 2007 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Tarragona Corbella Eduardo
- Tarragona Coromina Jorge
- Tarragona Coromina Maria
- Tarragona Coromina Miquel
- Tarragona Sunyer Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39304 , F 82, S 8, H B 345029, I/A 2 (09/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-08
Empresa: SERRA DEL CLOS 1616 SL
Consejero
- Tarragona Sunyer Jose Maria
- Tarragona Sunyer Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 33, S 8, H L 13954, I/A 6 (17/03/2005)
CVE: BORME-A-2010-60-25
Información de TARRAGONA SUNYER MARIA
Mostramos los datos de TARRAGONA SUNYER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGONA SUNYER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos