TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN
Informe ejecutivo de TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANATORIOS GRANASUR SA | Presidente | 04/03/2011 | |
TANATORIOS GRANASUR SA | Consejero | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN
Empresa: TANATORIOS GRANASUR SA
Consejero
- Gonzalez Sanchez Jose Arturo
- Martinez Martinez Guillermo
- Tarragona Camacho Ramon Fermin
Presidente
- Tarragona Camacho Ramon Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 188, S 8, H GR 14944, I/A 9 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-18
Empresa: TANATORIOS GRANASUR SA
Consejero
- Gonzalez Sanchez Jose Arturo
- Tarragona Camacho Ramon Fermin
Presidente
- Tarragona Camacho Ramon Fermin
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 188, S 8, H GR 14944, I/A 8 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-18
Empresa: TANATORIOS GRANASUR SA
Consejero
- Gonzalez Fernandez Jose Arturo
- Martinez Dominguez Perfecto
- Tarragona Camacho Ramon Fermin
Presidente
- Tarragona Camacho Ramon Fermin
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 187, S 8, H GR 14944, I/A 6 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-18
Información de TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN
Mostramos los datos de TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGONA CAMACHO RAMON FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos