TARRAGO LLOBET JOAQUIM
Informe ejecutivo de TARRAGO LLOBET JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TARRAGO LLOBET JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRG BESTNETS SL | Administrador Unico | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE TARRAGO LLOBET JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGO LLOBET JOAQUIM
Empresa: TRG WE CARE BRANDS SL
Liquidador
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 130, S 8, H B 444884, I/A 2 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Empresa: TRG WE CARE BRANDS SL
Administrador Unico
- Tarrago Llobet Joaquim
Liquidador
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 130, S 8, H B 444884, I/A 2 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Empresa: TARRAGO MASSIDEAS SL
Liquidador
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39288 , F 77, S 8, H B 344371, I/A 4 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: TARRAGO MASSIDEAS SL
Administrador Solidario
- Soler Company Maria Isabel
- Tarrago Llobet Joaquim
Liquidador
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39288 , F 77, S 8, H B 344371, I/A 4 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: TRG WE CARE BRANDS SL
Administrador Unico
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 128, S 8, H B 444884, I/A 1 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Empresa: TARRAGO SPORT OUTDOOR & LEISURE SL
Liquidador
- Benavente Fernandez Francisco Felix
- Soler Company Maria Isabel
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39946 , F 182, S 8, H B 357900, I/A 2 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Empresa: TARRAGO SPORT OUTDOOR & LEISURE SL
Administrador Solidario
- Benavente Fernandez Francisco Felix
- Soler Company Maria Isabel
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39946 , F 182, S 8, H B 357900, I/A 2 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Empresa: JABADELI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barange Villavecchia Sergio
- Marc Henri Paul Gustave Constantin Moura
- Tarrago Llobet Joaquim
Presidente
- Tarrago Llobet Joaquim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38010 , F 20, S 8, H B 314868, I/A 9 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-08
Empresa: BESTNETS SL
Administrador Unico
- Tarrago Llobet Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41202 , F 161, S 8, H B 382536, I/A 2 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Información de TARRAGO LLOBET JOAQUIM
Mostramos los datos de TARRAGO LLOBET JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGO LLOBET JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos