TARRAGA VALERO JAVIER
Informe ejecutivo de TARRAGA VALERO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARRAGA VALERO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOAL TRAVEL XPERIENCE SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2023 | |
ECONOMIC TRIP SL | Administrador Solidario | 21/12/2021 | |
GOAL TRAVEL SPORTS SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2021 |
VINCULACIONES DE TARRAGA VALERO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGA VALERO JAVIER
Empresa: GOAL TRAVEL XPERIENCE SL
Administrador Mancomunado
- Pla Benito Alejandro
- Tarraga Valero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 145, S 8, H A 187033, I/A 1 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-03
Empresa: ECONOMIC TRIP SL
Administrador Solidario
- Tarraga Valero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5717, L 4624, F 36, S 8, H MA144522, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-211-29
Empresa: GOAL TRAVEL SPORTS SL
Administrador Mancomunado
- Pla Benito Alejandro
- Tarraga Valero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405 , F 205, S 8, H A 176039, I/A 1 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-03
Administrador Unico
- Tarraga Valero Javier
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8896, L 6182, F 72, S 8, H V 129331, I/A 2 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-46
Información de TARRAGA VALERO JAVIER
Mostramos los datos de TARRAGA VALERO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGA VALERO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos