TARRAGA ROSELL JOAN
Informe ejecutivo de TARRAGA ROSELL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARRAGA ROSELL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENALTECH SL | Consejero | 26/08/2021 | |
GREENALTECH SL | Apoderado Solidario | 30/08/2019 | |
ALGAKTIV SL | REPR.143 RRM | 25/06/2019 | |
EXIT VENTURES SL | Administrador Unico | 13/06/2013 |
VINCULACIONES DE TARRAGA ROSELL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGA ROSELL JOAN
Empresa: GREENALTECH SL
Consejero
- Heidi Tveit
- Sague Roquer Ricard
- Tarraga Rosell Joan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 224, S 8, H B 386250, I/A 25 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: LEANBIO SL
Consejero
- Mercade Roca Jaume
- Tarraga Rosell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44737 , F 124, S 8, H B 453482, I/A 10 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: LEANBIO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44348 , F 161, S 8, H B 453482, I/A 6 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: GREENALTECH SL
Apoderado Solidario
- Tarraga Rosell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 215, S 8, H B 386250, I/A 16 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-08
Empresa: GREENALTECH SL
Apoderado Solidario
- Tarraga Rosell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 215, S 8, H B 386250, I/A 16 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-08
Empresa: ALGAKTIV SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Tarraga Rosell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46950 , F 202, S 8, H B 536184, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Empresa: GREENALTECH SL
Apoderado Solidario
- Tarraga Rosell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41478 , F 144, S 8, H B 386250, I/A 9 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Empresa: EXIT VENTURES SL
Administrador Unico
- Tarraga Rosell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43808 , F 164, S 8, H B 438888, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
Información de TARRAGA ROSELL JOAN
Mostramos los datos de TARRAGA ROSELL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGA ROSELL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos