TARJUELO ROMERO RAQUEL
Informe ejecutivo de TARJUELO ROMERO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARJUELO ROMERO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DERIVADOS DEL CONTENEDOR SA | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 27/12/2016 |
VINCULACIONES DE TARJUELO ROMERO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARJUELO ROMERO RAQUEL
Empresa: DERIVADOS DEL CONTENEDOR SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Maria Isabel
- Tarjuelo Romero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6037 , F 60, S 8, H M 98686, I/A 12 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Empresa: DERIVADOS DEL CONTENEDOR SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Maria Isabel
- Tarjuelo Romero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6037 , F 60, S 8, H M 98686, I/A 11 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Información de TARJUELO ROMERO RAQUEL
Mostramos los datos de TARJUELO ROMERO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARJUELO ROMERO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos