TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN
Informe ejecutivo de TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIKESPORT CHIVA SL | Administrador Solidario | 14/01/2010 | 25/01/2017 |
BIKESPORT CHIVA SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2009 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN
Empresa: BIKESPORT CHIVA SL
Administrador Solidario
- Salvador Henneguet David
- Tarin Fortea Lamberto German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 84, S 8, H V 136390, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-46
Empresa: BIKESPORT CHIVA SL
Administrador Solidario
- Salvador Henneguet David
- Tarin Fortea Lamberto German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 84, S 8, H V 136390, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Empresa: BIKESPORT CHIVA SL
Administrador Mancomunado
- Salvador Henneguet David
- Tarin Fortea Lamberto German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 84, S 8, H V 136390, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Empresa: BIKESPORT CHIVA SL
Administrador Mancomunado
- Henneguet David Salvador
- Tarin Fortea Lamberto German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 82, S 8, H V 136390, I/A 1 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-46
Información de TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN
Mostramos los datos de TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARIN FORTEA LAMBERTO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos