TARBAL LLIMOS RAMON
Informe ejecutivo de TARBAL LLIMOS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TARBAL LLIMOS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA SAN FELIU DE SASERRAS SL | Secretario | 02/08/2018 | |
INMOBILIARIA SAN FELIU DE SASERRAS SL | Consejero | 02/08/2018 | |
INMOBILIARIA SAN FELIU DE SASERRAS SL | Apoderado | 02/08/2018 | |
INTERCOT SA | Secretario | 19/02/2013 | 27/05/2015 |
INTERCOT SA | Consejero | 19/02/2013 | 27/05/2015 |
INTERCOT SA | Apoderado Solidario | 29/04/2014 | 27/03/2015 |
INTERCOT SA | Apoderado | 27/03/2015 | |
INTERCOT SA | MRO.COMS.EJE | 19/02/2013 | 27/03/2015 |
INTERCOT SA | MBRO.COM.EJE | 19/02/2013 | |
CALADA SA | Consejero | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE TARBAL LLIMOS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARBAL LLIMOS RAMON
Apoderado
- Tarbal Llimos Ramon
Consejero
- Tarbal Llimos Ramon
Secretario
- Tarbal Llimos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23235 , F 58, S 8, H B 52018, I/A 19 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-08
Empresa: INTERCOT SA
Consejero
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Gras Pahissa Albert
- Pou Goula Josep Maria
- Tarbal Llimos Ramon
Presidente
Secretario
- Tarbal Llimos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 196, S 8, H B 16445, I/A 34 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
Empresa: INTERCOT SA
Apoderado Solidario
- Tarbal Llimos Ramon
Apoderado
- Moles Armengou Ignasi
- Moles Armengou Ignasi
- Tarbal Llimos Ramon
- Tarbal Llimos Ramon
Consejero
MRO.COMS.EJE
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Moles Armengou Ignasi
- Tarbal Llimos Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 195, S 8, H B 16445, I/A 32 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-08
Empresa: INTERCOT SA
Apoderado Solidario
- Tarbal Llimos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 192, S 8, H B 16445, I/A 28 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: INTERCOT SA
Consejero
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Gras Pahissa Albert
- Moles Armengou Ignasi
- Pou Goula Josep Maria
- Tarbal Llimos Ramon
MRO.COMS.EJE
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Moles Armengou Ignasi
- Tarbal Llimos Ramon
Presidente
Secretario
- Tarbal Llimos Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 192, S 8, H B 16445, I/A 27 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: INTERCOT SA
Consejero
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Moles Armengou Ignasi
- Pou Goula Josep Maria
- Tarbal Llimos Ramon
- THIRMOR 3000 SL
MBRO.COM.EJE
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Moles Armengou Ignasi
- Tarbal Llimos Ramon
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Tarbal Llimos Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 192, S 8, H B 16445, I/A 27 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: CALADA SA
Consejero
- Gras Pahissa Agusti Carles
- Moles Armengou Ignasi
- Sabate Calaf Josep
- Tarbal Llimos Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21140 , F 147, S 8, H B 17363, I/A 22 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Información de TARBAL LLIMOS RAMON
Mostramos los datos de TARBAL LLIMOS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARBAL LLIMOS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos