TARAZONA MARTINEZ SILVERIO
Informe ejecutivo de TARAZONA MARTINEZ SILVERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TARAZONA MARTINEZ SILVERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2024 |
VINCULACIONES DE TARAZONA MARTINEZ SILVERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARAZONA MARTINEZ SILVERIO
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 8053, I/A 140 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 8053, I/A 139 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 8053, I/A 139 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 83, S 8, H V 8053, I/A 126 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Rubio Pablo
- Tarazona Martinez Silverio
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 79, S 8, H V 8053, I/A 124 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 78, S 8, H V 8053, I/A 123 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-46
Información de TARAZONA MARTINEZ SILVERIO
Mostramos los datos de TARAZONA MARTINEZ SILVERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARAZONA MARTINEZ SILVERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos