TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL
Informe ejecutivo de TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIROS ANESTHESIA GROUP SLP | Soc.Prof. | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL
Empresa: KAIROS ANESTHESIA GROUP SLP
Administrador Solidario
Soc.Prof.
- Danuzia Covaciu Lavinica
- Gonzalez Cogollor Sonia
- Serrano Alonso Jaime
- Tarazona Lopez Ernesto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918, L 1478, F 208, S 8, H CS 47402, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-12
Empresa: EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Beltran Gallen Mercedes
- Gonzalez Cogollor Sonia
- Miravet Silvestre Vicente
- Peral Sanchez David Marcelino
- Serrano Alonso Jaime
- Tarazona Lopez Ernesto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718, L 1279, F 218, S 8, H CS 39464, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-8-12
Información de TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL
Mostramos los datos de TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARAZONA LOPEZ ERNESTO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos