TARAZONA FERRER MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de TARAZONA FERRER MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TARAZONA FERRER MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIDAD DE REHABILITACION SL | Socio Unico | 17/10/2022 | |
UNIDINMO SL | Socio Unico | 22/12/2020 | |
UNIDAD DE REHABILITACION SL | Administrador Solidario | 13/02/2019 | |
UNIDINMO SL | Administrador Unico | 20/06/2017 |
VINCULACIONES DE TARAZONA FERRER MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARAZONA FERRER MARIA ANGELES
Empresa: UNIDAD DE REHABILITACION SL
Socio Único
- Tarazona Ferrer Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5973, L 3279, F 135, S 8, H V 58141, I/A 4 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: UNIDINMO SL
Socio Único
- Tarazona Ferrer Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6993, L 4296, F 202, S 8, H V 79544, I/A 4 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-46
Empresa: UNIDAD DE REHABILITACION SL
Administrador Solidario
- Martin Tarazona Ana Victoria
- Martin Tarazona Angela Patricia
- Tarazona Ferrer Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5973, L 3279, F 135, S 8, H V 58141, I/A 3 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
Empresa: UNIDAD DE REHABILITACION SL
Administrador Solidario
- Martin Gimenez Fernando Jose
- Tarazona Ferrer Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5973, L 3279, F 135, S 8, H V 58141, I/A 3 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
Empresa: UNIDINMO SL
Administrador Unico
- Tarazona Ferrer Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6993, L 4296, F 202, S 8, H V 79544, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: UNIDINMO SL
Administrador Solidario
- Martin Gimenez Fernando Jose
- Tarazona Ferrer Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6993, L 4296, F 202, S 8, H V 79544, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Información de TARAZONA FERRER MARIA ANGELES
Mostramos los datos de TARAZONA FERRER MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARAZONA FERRER MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos