TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS
Informe ejecutivo de TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSTOR SL | Socio Unico | 06/07/2018 | |
CONSTRUCCIONES PICASENT SA | Administrador Unico | 01/07/2011 |
VINCULACIONES DE TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS
Empresa: CONSTRUCCIONES PICASENT SA
Administrador Unico
- Tarazona Beltran Arturo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4134, L 1446, F 72, S 8, H V 19519, I/A 21 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-46
Empresa: MOSTOR SL
Socio Único
- Tarazona Beltran Arturo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6991, L 4294, F 196, S 8, H V 79502, I/A 5 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-46
Empresa: CONSTRUCCIONES PICASENT SA
Administrador Unico
- Tarazona Beltran Arturo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4134, L 1446, F 72, S 8, H V 19519, I/A 20 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-46
Empresa: CONSTRUCCIONES PICASENT SA
Administrador Unico
- Tarazona Beltran Arturo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4134, L 1446, F 72, S 8, H V 19519, I/A 18 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-46
Información de TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS
Mostramos los datos de TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARAZONA BELTRAN ARTURO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos