TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XAVAL MUSEUMS SA | Administrador Solidario | 01/07/2021 | |
XAVAL MUSEUMS SA | Administrador Solidario | 28/04/2016 |
VINCULACIONES DE TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT
Empresa: XAVAL MUSEUMS SA
Administrador Solidario
- Talamas Jofresa Ramon
- Tapiolas Badiella Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 14, S 8, H B 158371, I/A 12 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: XAVAL MUSEUMS SA
Administrador Solidario
- Talamas Jofresa Ramon
- Tapiolas Badiella Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 14, S 8, H B 158371, I/A 11 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: XAVAL MUSEUMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talamas Jofresa Ramon
- Talamas Tapiolas Ramon
- Talamas Tapiolas Rosa
- Tapiolas Badiella Montserrat
Presidente
- Tapiolas Badiella Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 13, S 8, H B 158371, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Empresa: XAVAL MUSEUMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talamas Jofresa Ramon
- Talamas Tapiolas Ramon
- Talamas Tapiolas Rosa
- Tapiolas Badiella Montserrat
Presidente
- Tapiolas Badiella Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29697 , F 13, S 8, H B 158371, I/A 9 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT
Mostramos los datos de TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAPIOLAS BADIELLA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos