TAPIAS GUILLEN RICARD
Informe ejecutivo de TAPIAS GUILLEN RICARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAPIAS GUILLEN RICARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAPIAS GUILLEN SL | Administrador Solidario | 15/04/2024 |
VINCULACIONES DE TAPIAS GUILLEN RICARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAPIAS GUILLEN RICARD
Empresa: DEWOCRACY LABS SL
Liquidador
- Tapias Guillen Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 557089, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: DEWOCRACY LABS SL
Administrador Unico
- Tapias Guillen Ricard
Liquidador
- Tapias Guillen Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 557089, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: TAPIAS GUILLEN SL
Administrador Solidario
- Guillen Sangra Carme
- Tapias Guillen Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49235 , F 94, S 8, H B 612692, I/A 1 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: DEWOCRACY LABS SL
Administrador Unico
- Tapias Guillen Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47611 , F 198, S 8, H B 557089, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Información de TAPIAS GUILLEN RICARD
Mostramos los datos de TAPIAS GUILLEN RICARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAPIAS GUILLEN RICARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos