TAPIA SANZ ESTHER
Informe ejecutivo de TAPIA SANZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE TAPIA SANZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAPIA SANZ ESTHER
Empresa: ZAPRIX PROJECT SL
Consejero
- Coll Caparros Josep
- Hart Socias David Jaime
- Riera Becerra Juan Miguel
- Sicart Sole Jose
- Tapia Sanz Esther
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 98, S 8, H B 478907, I/A 6 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-08
Empresa: ZOOM EDICIONES SL
REPR.143 RRM
- Tapia Sanz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43084 , F 188, S 8, H B 130690, I/A 36 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-08
Empresa: ZAPRIX PROJECT SL
Consejero
- Coll Caparros Josep
- Hart Socias David Jaime
- Riera Becerra Juan Miguel
- Sicart Sole Jose
- Tapia Sanz Esther
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 97, S 8, H B 478907, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Empresa: PROMOCION Y DESARROLLO EDITORIAL SA
REPR.143 RRM
- Tapia Sanz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42840 , F 195, S 8, H B 415137, I/A 64 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: ZOOM EDICIONES SL
REPR.143 RRM
- Tapia Sanz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43084 , F 186, S 8, H B 130690, I/A 28 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: EDICIONES MOTOR ZETA SA
REPR.143 RRM
- Tapia Sanz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37031 , F 78, S 8, H B 48636, I/A 44 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: EDICIONES REUNIDAS SA
REPR.143 RRM
- Tapia Sanz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39515 , F 57, S 8, H B 14163, I/A 79 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: EDICIONES ZETA SA
REPR.143 RRM
- Tapia Sanz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41704 , F 34, S 8, H B 24982, I/A 85 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Información de TAPIA SANZ ESTHER
Mostramos los datos de TAPIA SANZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAPIA SANZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos