TAPIA PORRAS ANGELA MARIA
Informe ejecutivo de TAPIA PORRAS ANGELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAPIA PORRAS ANGELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIABOGA MARINE SL | Administrador Unico | 10/12/2020 |
VINCULACIONES DE TAPIA PORRAS ANGELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAPIA PORRAS ANGELA MARIA
Empresa: ZIPLORE SL
Liquidador
- Tapia Porras Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41833 , F 184, S 8, H M 740958, I/A 2 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: ZIPLORE SL
Administrador Unico
- Tapia Porras Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41833 , F 184, S 8, H M 740958, I/A 2 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: ZIPLORE SL
Administrador Unico
- Tapia Porras Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41833 , F 180, S 8, H M 740958, I/A 1 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: CIABOGA MARINE SL
Administrador Unico
- Tapia Porras Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41128 , F 145, S 8, H M 729258, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: IMAGINE CENTRO LASER SL
Liquidador
- Tapia Porras Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21673 , F 11, S 8, H M 385915, I/A 4 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Información de TAPIA PORRAS ANGELA MARIA
Mostramos los datos de TAPIA PORRAS ANGELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAPIA PORRAS ANGELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos