TAO XINYI
Informe ejecutivo de TAO XINYI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TAO XINYI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO OUHUA MEDIOS DE COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 09/04/2013 | 17/11/2016 |
MEDITERRANEA CULTURA Y MEDIOS SL | Apoderado | 25/11/2009 | 05/07/2013 |
EMPRESA EDICE DE INTERCAMBIO CHINA-ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 03/04/2012 | |
EMPRESA EDICE DE INTERCAMBIO CHINA-ESPAÑA SL | Liquidador | 03/04/2012 | 03/04/2012 |
VINCULACIONES DE TAO XINYI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAO XINYI
Administrador Solidario
- Tao Xinyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 105, S 8, H M 557234, I/A 2 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Empresa: MEDITERRANEA CULTURA Y MEDIOS SL
Apoderado
- Tao Xinyi
- Wei Zhang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18184 , F 23, S 8, H M 314771, I/A 8 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Solidario
- Qiu Chengqian
- Tao Xinyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 103, S 8, H M 557234, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-28
Liquidador
- Tao Xinyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19826 , F 71, S 8, H M 349186, I/A 2 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Administrador Solidario
- Tao De Lu Xin Shi
- Tao Xinyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19826 , F 71, S 8, H M 349186, I/A 2 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Empresa: MEDITERRANEA CULTURA Y MEDIOS SL
Apoderado
- Tao Xinyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18184 , F 20, S 8, H M 314771, I/A 5 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Información de TAO XINYI
Mostramos los datos de TAO XINYI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAO XINYI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos