TANOUE TAKUYA
Informe ejecutivo de TANOUE TAKUYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TANOUE TAKUYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UCLES HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2021 | |
UCLES INFRACO SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2021 |
VINCULACIONES DE TANOUE TAKUYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANOUE TAKUYA
Empresa: UCLES INFRACO SL
Consejero
- Tanoue Takuya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 728203, I/A 21 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: UCLES HOLDCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tanoue Takuya
Consejero
- Tanoue Takuya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 730341, I/A 20 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: PENTACOM INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL
Consejero
- Tanoue Takuya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 694671, I/A 24 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: PENTACOM INVESTMENTS SPAIN OPCO SL
Consejero
- Tanoue Takuya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 695085, I/A 21 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: UCLES INFRACO SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 156, S 8, H M 728203, I/A 7 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: UCLES HOLDCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41192 , F 46, S 8, H M 730341, I/A 9 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: UCLES INFRACO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 155, S 8, H M 728203, I/A 5 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: UCLES HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41192 , F 45, S 8, H M 730341, I/A 6 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: UCLES HOLDCO SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41192 , F 44, S 8, H M 730341, I/A 5 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: PENTACOM INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL
Consejero
- Tanoue Takuya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40340 , F 191, S 8, H M 694671, I/A 14 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
VER MAS ACTOS
Información de TANOUE TAKUYA
Mostramos los datos de TANOUE TAKUYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANOUE TAKUYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos