TANGANELLI BERNADES MONICA
Informe ejecutivo de TANGANELLI BERNADES MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TANGANELLI BERNADES MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA CRISMER INSTAL.LACIONS SL | Administrador Unico | 26/01/2024 | |
GESTIONES TANGANELLI SL | Administrador Unico | 05/04/2022 | |
SHN STORES SL | Administrador Unico | 31/03/2022 | |
COPREO GREST SL | Administrador Unico | 21/11/2018 | |
SORPAMA SA | Administrador Unico | 18/09/2018 | |
CONSTRUCCIONES BACIU&TANGANELLI SL | Administrador Unico | 24/04/2017 | |
TANBER I TRADESPAIN SL | Administrador Unico | 20/12/2016 | |
MIOM EUROPA CORPORATION SL | Administrador Unico | 17/02/2014 | |
TZUITZU GESTION SL | Administrador Unico | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE TANGANELLI BERNADES MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANGANELLI BERNADES MONICA
Empresa: CONSTRUCCIONES ARIVEL WORK SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46291 , F 215, S 8, H B 515494, I/A 5 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: ENERGIA CRISMER INSTAL.LACIONS SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47314 , F 104, S 8, H B 548249, I/A 3 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: GESTIONES TANGANELLI SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48250 , F 42, S 8, H B 577445, I/A 1 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: SHN STORES SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48073 , F 54, S 8, H B 571460, I/A 2 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: RESTART FRESH SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46574 , F 142, S 8, H B 524266, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Empresa: SORPAMA SA
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38352 , F 86, S 8, H B 28779, I/A 22 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ARIVEL WORK SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46291 , F 213, S 8, H B 515494, I/A 1 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Empresa: MONMARGIS CORPORATION SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45173 , F 46, S 8, H B 479192, I/A 4 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Empresa: CONSTRUCCIONES BACIU&TANGANELLI SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45892 , F 194, S 8, H B 502195, I/A 1 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
Empresa: TANBER I TRADESPAIN SL
Administrador Unico
- Tanganelli Bernades Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45683 , F 126, S 8, H B 495720, I/A 1 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
VER MAS ACTOS
Información de TANGANELLI BERNADES MONICA
Mostramos los datos de TANGANELLI BERNADES MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANGANELLI BERNADES MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos