TANCO REYES ENCARNACION
Informe ejecutivo de TANCO REYES ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TANCO REYES ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERGLOHOT SL | Apoderado | 03/10/2016 | |
INMOSTONYC SL | Administrador Unico | 21/06/2016 | |
GLOBE-SERVICIOS GLOBALES HOTELEROS SA | Apoderado | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE TANCO REYES ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANCO REYES ENCARNACION
Empresa: SERGLOHOT SL
Apoderado
- Tanco Reyes Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 121, S 8, H TF 52971, I/A 2 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: INMOSTONYC SL
Administrador Unico
- Tanco Reyes Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34738 , F 142, S 8, H M 624843, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Consejero
- Diaz Reinares Alberto
- Elgue Cavadas Luis Miguel
- Tanco Reyes Encarnacion
Presidente
Secretario
- Tanco Reyes Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 98, S 8, H TF 44457, I/A 5 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Apoderado
- Tanco Reyes Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 97, S 8, H TF 44457, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-38
Información de TANCO REYES ENCARNACION
Mostramos los datos de TANCO REYES ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANCO REYES ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos