TANAKA AKIO
Informe ejecutivo de TANAKA AKIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TANAKA AKIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NSK-NAKANISHI DENTAL SPAIN SA | Administrador Solidario | 14/03/2023 |
VINCULACIONES DE TANAKA AKIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANAKA AKIO
Empresa: NSK-NAKANISHI DENTAL SPAIN SA
Administrador Solidario
- Suzuki Daisuke
- Tanaka Akio
- Valenzuela Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39677 , F 161, S 8, H M 453043, I/A 11 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: NSK-NAKANISHI DENTAL SPAIN SA
Administrador Solidario
- Tanaka Akio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25155 , F 159, S 8, H M 453043, I/A 7 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: NSK-NAKANISHI DENTAL SPAIN SA
Administrador Solidario
- Tanaka Akio
- Valenzuela Garcia Fernando
- Yokoyama Haruo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25155 , F 159, S 8, H M 453043, I/A 5 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Información de TANAKA AKIO
Mostramos los datos de TANAKA AKIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANAKA AKIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos