TAMAYO UREÑA ANA
Informe ejecutivo de TAMAYO UREÑA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAMAYO UREÑA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUSES DE CORDOBA SA | Apoderado | 08/10/2019 | |
AUTOBUSES DE CORDOBA SA | Apoderado | 03/11/2011 |
VINCULACIONES DE TAMAYO UREÑA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMAYO UREÑA ANA
Empresa: AUTOBUSES DE CORDOBA SA
Apoderado
- Tamayo Ureña Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 212, S 8, H CO 13375, I/A 102 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-14
Empresa: AUTOBUSES DE CORDOBA SA
Consejero
- Arcas Gonzalez Luisa Maria
- Arenas Molina Jose Antonio
- Blanco Cubero Angela Maria
- Blazquez Madrid Rafael
- Caballero Leiva Juan Miguel
- Fuentes Lopera Salvador
- Martinez Beltran Juan
- Mena Perez Luis
- Perez Lujan Jose Luis
- Pino Ruiz Andres
- Sousa Cabrera Maria Carmen
- Tamayo Ureña Ana
- Vilches Quesada Jose Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 211, S 8, H CO 13375, I/A 101 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-14
Empresa: AUTOBUSES DE CORDOBA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 207, S 8, H CO 13375, I/A 92 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-14
Empresa: AUTOBUSES DE CORDOBA SA
Consejero
Presidente
- Tamayo Ureña Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 207, S 8, H CO 13375, I/A 92 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-14
Empresa: PROYECTOS DE CORDOBA SIGLO XXI SL
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 26, S 8, H CO 10918, I/A 40 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-14
Empresa: AUTOBUSES DE CORDOBA SA
Apoderado
- Tamayo Ureña Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 203, S 8, H CO 13375, I/A 82 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-14
Empresa: AUTOBUSES DE CORDOBA SA
Consejero
Presidente
- Tamayo Ureña Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 202, S 8, H CO 13375, I/A 80 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-14
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 180, S 8, H CO 17507, I/A 31 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-14
Empresa: PROYECTOS DE CORDOBA SIGLO XXI SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 29, S 8, H CO 10918, I/A 32 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-14
Información de TAMAYO UREÑA ANA
Mostramos los datos de TAMAYO UREÑA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMAYO UREÑA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos