TAMAYO SALABERRIA CARLOS
Informe ejecutivo de TAMAYO SALABERRIA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE TAMAYO SALABERRIA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUTXAGESTION ZERBITZUAK SL | Presidente | 25/06/2019 | |
KUTXAGESTION ZERBITZUAK SL | Consejero | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE TAMAYO SALABERRIA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMAYO SALABERRIA CARLOS
Empresa: EKARPEN PRIVATE EQUITY SA
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Lezama Jose Ignacio
- Irigoyen Zuazola Fernando
- Tamayo Salaberria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713 , F 16, S 8, H BI 53330, I/A 38 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-48
Empresa: KUTXAGESTION ZERBITZUAK SL
Consejero
- Salegi Cruz Joseba
- Tamayo Salaberria Carlos
Presidente
- Tamayo Salaberria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 188, S 8, H SS 38066, I/A 12 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-20
Empresa: INVERLUR 2002 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Tamayo Salaberria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 46, S 8, H SS 17604, I/A 15 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
Empresa: KUFINEX SL
Consejero
- Iturbe Otaegui Xabier Gotzon
- Tamayo Salaberria Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 53, S 8, H SS 32909, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-20
Empresa: NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES SA
Consejero
- Barrena Llorente Joseba
- BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
- Caja De Ahorros De Vitoria Y Alava Araba Eta Gaste
- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SA
- Garcia Lurueña Javier
- Martinez De Alegria Pinedo Pedro
- Martinez Jorcano Eguiluz Fernando
- Saenz De Buruaga Renobales Juan Maria
- Sanchez Asiain Sanz Ignacio
- Tamayo Salaberria Carlos
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 161, S 8, H BI 5504,A , I/ 74 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 198, S 8, H BI 1594,A , I/ 46 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051 , F 173, S 8, H BI 961,A , I/ 94 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-48
Empresa: SPE KUTXA SA
Consejero Delegado
- Tamayo Salaberria Carlos
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 183, S 8, H SS 17654, I/A 33 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-20
Empresa: BANCO DE MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aliaga Sanz Fermin
- Alkorta Andonegi Xabier
- Alkorta Andonegi Xabier
- Arcelus Calamendi Pedro
- Arcelus Calamendi Pedro Jose
- Arruti Gonzalez Gorka
- Ayastuy Garcia David
- Beldarrain Carrillo Javier
- Berasategui Trespaderne Jose Miguel
- Del Valle Fernandez Rafael Luis
- Del Valle Fernandez Rafael Luis
- Del Valle Fernandez Rafael Luis
- Diaz Del Valle Maria Belinda
- Etxebeste Iraeta Andoni
- Etxebeste Iraeta Andoni
- Fabo Ordoñez Miguel Angel
- Fernandez Rodriguez Enrique
- Font Roger Elena
- Garcia Zaldua Maria Arantzazu
- Garzo Uranga Luis
- Hernandez Guruceta Ana Maria
- Iparraguirre Telleria Primitivo
- Iturrioz Aizpuru Jesus Maria
- Izaguirre Urkiola Sabin Joseba
- Lopez Frade Padilla Jose Miguel
- Martinez Jorcano Eguiluz Fernando
- Morillo Caballero Manuel
- Puyadena Alberdi Aitor
- Regalado Nores Luis
- Rezola Zabala Modesto
- Soriano Palacios Sergio
- Spagnolo De La Torre Fernando
- Tamayo Salaberria Carlos
- Tamayo Salaberria Carlos
- Tamayo Salaberria Carlos
- Tamayo Salaverria Carlos
- Toledo Rosales Sergio Anonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6778 , F 197, S 8, H M 75275, I/A 984 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Empresa: BANCO DE MADRID SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6778 , F 196, S 8, H M 75275, I/A 983 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
VER MAS ACTOS
Información de TAMAYO SALABERRIA CARLOS
Mostramos los datos de TAMAYO SALABERRIA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMAYO SALABERRIA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos