TAMAYO DAVILA NICASIO
Informe ejecutivo de TAMAYO DAVILA NICASIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAMAYO DAVILA NICASIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANADERIA BOLLERIA ALIMENTACION TAMAYO SAL | Administrador Unico | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE TAMAYO DAVILA NICASIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMAYO DAVILA NICASIO
Administrador Unico
- Tamayo Davila Nicasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 96, S 8, H BA 10888, I/A 7 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-06
Administrador Unico
- Tamayo Davila Nicasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 209 , F 188, S 8, H BA 10888, I/A 5 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-06
Administrador Unico
- Tamayo Davila Nicasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 209 , F 188, S 8, H BA 10888, I/A 4 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-06
Información de TAMAYO DAVILA NICASIO
Mostramos los datos de TAMAYO DAVILA NICASIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMAYO DAVILA NICASIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos