TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO
Informe ejecutivo de TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL VET 2022 SL | Administrador Mancomunado | 27/01/2022 | |
ALITA GOURMET SL | Administrador Unico | 11/01/2021 | |
1 CLICK VET SL | Administrador Unico | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO
Empresa: GLOBAL VET 2022 SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Almansa Ramon Angel
- Tamayo Briceño Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43027 , F 1, S 8, H M 760503, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: ALITA GOURMET SL
Administrador Unico
- Tamayo Briceño Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41288 , F 45, S 8, H M 731838, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: EURO SPORTS HORSES SL
Administrador Unico
- Tamayo Briceño Manuel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39705 , F 63, S 8, H M 705501, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Información de TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO
Mostramos los datos de TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMAYO BRICEÑO MANUEL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos