TAMARIT BAIXAULI AMPARO
Informe ejecutivo de TAMARIT BAIXAULI AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAMARIT BAIXAULI AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS TAMARIT FURIO SA | Secretario | 31/07/2012 | 07/01/2019 |
HERMANOS TAMARIT FURIO SA | Consejero | 31/07/2012 | 07/01/2019 |
HERMANOS TAMARIT FURIO SA | Secretario | 20/11/2017 | 07/01/2019 |
VINCULACIONES DE TAMARIT BAIXAULI AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMARIT BAIXAULI AMPARO
Empresa: HERMANOS TAMARIT FURIO SA
Consejero
- Tamarit Arce Jose-manuel
- Tamarit Arce Raul
- Tamarit Baixauli Amparo
- Tamarit Baixauli Vanessa
Presidente
Secretario
- Tamarit Baixauli Amparo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 170, S 8, H V 12948, I/A 29 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: HERMANOS TAMARIT FURIO SA
Consejero
- Tamarit Baixauli Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 169, S 8, H V 12948, I/A 26 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-46
Empresa: HERMANOS TAMARIT FURIO SA
Presidente
Secretario
- Tamarit Baixauli Amparo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 169, S 8, H V 12948, I/A 26 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-46
Empresa: HERMANOS TAMARIT FURIO SA
Consejero
- Tamarit Arce Jose-manuel
- Tamarit Baixauli Amparo
- Tamarit Furio Jose
- Tamarit Furio Manuel
Presidente
Secretario
- Tamarit Baixauli Amparo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 169, S 8, H V 12948, I/A 25 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-46
Empresa: HERMANOS TAMARIT FURIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tamarit Arce Jose-manuel
- Tamarit Baixauli Amparo
- Tamarit Furio Jose
- Tamarit Furio Manuel
Presidente
Secretario
- Tamarit Baixauli Amparo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 168, S 8, H V 12948, I/A 20 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-46
Información de TAMARIT BAIXAULI AMPARO
Mostramos los datos de TAMARIT BAIXAULI AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMARIT BAIXAULI AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos