TALVY FEHER DAVID
Informe ejecutivo de TALVY FEHER DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TALVY FEHER DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLSTICIO BOAT RENTS SL | Liquidador | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
SOLSTICIO BOAT RENTS SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | 11/01/2023 |
CONSUMING PRODUCTS CONSULTING SL | Administrador Unico | 17/10/2013 |
VINCULACIONES DE TALVY FEHER DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALVY FEHER DAVID
Empresa: SOLSTICIO BOAT RENTS SL
Liquidador
- Talvy Feher David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47825 , F 71, S 8, H B 563380, I/A 2 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: SOLSTICIO BOAT RENTS SL
Administrador Unico
- Talvy Feher David
Liquidador
- Talvy Feher David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47825 , F 71, S 8, H B 563380, I/A 2 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: SOLSTICIO BOAT RENTS SL
Administrador Unico
- Talvy Feher David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47825 , F 70, S 8, H B 563380, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: CONSUMING PRODUCTS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Talvy Feher David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 169, S 8, H B 345745, I/A 8 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-08
Información de TALVY FEHER DAVID
Mostramos los datos de TALVY FEHER DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALVY FEHER DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos