TALO COLOM MERITXELL
Informe ejecutivo de TALO COLOM MERITXELL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TALO COLOM MERITXELL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHOCOLAT BOX SL | Administrador Solidario | 18/02/2015 | |
CHOPINGVEGAN ALIMENTARIA SL | Administrador Solidario | 23/07/2013 | |
CHOCOLAT ARMARGA SL | Consejero | 07/03/2013 | |
CHOCOLAT-BOX FRANCHISE SL | Administrador Solidario | 30/07/2012 | |
CHOCOLAT BOX DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE TALO COLOM MERITXELL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALO COLOM MERITXELL
Empresa: CHOCOLAT BOX SL
Administrador Solidario
- Colom Roca Antoni
- Talo Colom Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34742 , F 79, S 8, H B 248599, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Empresa: CHOPINGVEGAN ALIMENTARIA SL
Administrador Solidario
- Colom Roca Antoni
- Talo Colom Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40614 , F 47, S 8, H B 369399, I/A 3 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Empresa: CHOCOLAT ARMARGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colom Roca Antoni
- Curbera Arnau Margarita
- Talo Colom Meritxell
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43304 , F 58, S 8, H B 424017, I/A 2 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Empresa: CHOCOLAT-BOX FRANCHISE SL
Administrador Solidario
- Colom Roca Antoni
- Colom Roca Silvia
- Talo Colom Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43271 , F 63, S 8, H B 422305, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: CHOCOLAT BOX DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Talo Colom Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 201, S 8, H L 25668, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-25
Información de TALO COLOM MERITXELL
Mostramos los datos de TALO COLOM MERITXELL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALO COLOM MERITXELL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos