TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN
Informe ejecutivo de TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUEPARC SL | Consejero Delegado | 17/08/2020 | |
ALQUEPARC SL | Consejero | 17/08/2020 | |
GANDIA DESARROLLO SL | Apoderado Mancomunado | 24/09/2015 | 04/09/2017 |
ALQUEPARC SL | Presidente | 12/01/2017 |
VINCULACIONES DE TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN
Empresa: ALQUEPARC SL
Consejero Delegado
- Peiro Artes Juana
- Talens Montagut Vicente Agustin
Consejero
- Iranzo Urdampilleta Francisco Javier
- Peiro Artes Juana
- Talens Montagut Vicente Agustin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6761, L 4065, F 108, S 8, H V 74693, I/A 13 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-46
Empresa: GANDIA DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado
- Talens Montagut Vicente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6877, L 4181, F 156, S 8, H V 77127, I/A 23 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46
Empresa: ALQUEPARC SL
Consejero
Presidente
- Talens Montagut Vicente Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6761, L 4065, F 106, S 8, H V 74693, I/A 11 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-46
Empresa: GANDIA DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado
- Bañuls Vidal Manel-damia
- Gimeno Ballester Rafael
- Llacer Ripoll Vicente
- Prefaci Cruz Vicente
- Puchades Olmos Maria Teresa
- Santa Remigia Madrigal Enrique
- Talens Montagut Vicente Agustin
Apoderado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6877, L 4181, F 140, S 8, H V 77127, I/A 21 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Información de TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN
Mostramos los datos de TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALENS MONTAGUT VICENTE AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos