TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO
Informe ejecutivo de TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZGZINTEGRAL 2024 SL | Socio Unico | 01/02/2024 | |
ZGZINTEGRAL 2024 SL | Administrador Unico | 01/02/2024 | |
MULTISERVICIOS LA JOTA 2022 SL | Socio Unico | 30/08/2022 | |
MULTISERVICIOS LA JOTA 2022 SL | Administrador Unico | 30/08/2022 | |
VITERA INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 26/07/2018 | |
RESTAURACIONES Y PROYECTOS ZARAMON SL | Administrador Solidario | 31/10/2011 |
VINCULACIONES DE TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO
Empresa: ZGZINTEGRAL 2024 SL
Administrador Unico
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4704 , F 63, S 8, H Z 73518, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Empresa: ZGZINTEGRAL 2024 SL
Socio Único
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4704 , F 63, S 8, H Z 73518, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Empresa: MULTISERVICIOS LA JOTA 2022 SL
Administrador Unico
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611 , F 71, S 8, H Z 70625, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-50
Empresa: MULTISERVICIOS LA JOTA 2022 SL
Socio Único
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611 , F 71, S 8, H Z 70625, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-50
Empresa: VITERA INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Muniesa Marin David
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4353 , F 140, S 8, H Z 64262, I/A 1 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-50
Administrador Solidario
- Mendoza Salas Antonio
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3870 , F 201, S 8, H Z 52307, I/A 1 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-50
Empresa: REFORMAS LATASSA SL
Administrador Solidario
- Talavera Larroza Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 192, S 8, H Z 46573, I/A 2 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-50
Información de TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO
Mostramos los datos de TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALAVERA LARROZA VICTOR HUGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos