TALAVERA ESCUDERO TERESA
Informe ejecutivo de TALAVERA ESCUDERO TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TALAVERA ESCUDERO TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVOS CAMINOS ABIERTOS SL | Administrador Solidario | 10/09/2019 | |
ENTRE EMPRESARIOS 21 SL | Administrador Solidario | 10/09/2019 |
VINCULACIONES DE TALAVERA ESCUDERO TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALAVERA ESCUDERO TERESA
Empresa: PROYECTOS AGRICOLAS Y GANADEROS SL
Administrador Solidario
- Talavera Escudero Teresa
- Talavera Guerrero Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 218, S 8, H TO 6440, I/A 5 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-45
Empresa: PROYECTOS AGRICOLAS Y GANADEROS SL
Administrador Solidario
- Talavera Escudero Teresa
- Talavera Guerrero Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 218, S 8, H TO 6440, I/A 5 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-45
Empresa: PROYECTOS AGRICOLAS Y GANADEROS SL
Administrador Unico
- Talavera Escudero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 218, S 8, H TO 6440, I/A 5 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-45
Empresa: ENTRE EMPRESARIOS 21 SL
Administrador Solidario
- Talavera Escudero Teresa
- Talavera Guerrero Maria Eugenia
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31394 , F 51, S 8, H M 565095, I/A 7 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: ENTRE EMPRESARIOS 21 SL
Administrador Solidario
- Talavera Escudero Teresa
- Talavera Guerrero Maria Eugenia
Administrador Unico
- Talavera Escudero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31394 , F 51, S 8, H M 565095, I/A 7 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: NUEVOS CAMINOS ABIERTOS SL
Administrador Solidario
- Talavera Escudero Teresa
- Talavera Guerrero Maria Eugenia
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34225 , F 54, S 8, H M 565097, I/A 11 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: NUEVOS CAMINOS ABIERTOS SL
Administrador Solidario
- Talavera Escudero Teresa
- Talavera Guerrero Maria Eugenia
Administrador Unico
- Talavera Escudero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34225 , F 54, S 8, H M 565097, I/A 11 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: PROYECTOS AGRICOLAS Y GANADEROS SL
Administrador Unico
- Talavera Escudero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 20, S 8, H TO 6440, I/A 4 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-45
Empresa: NUEVOS CAMINOS ABIERTOS SL
Administrador Unico
- Talavera Escudero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34225 , F 51, S 8, H M 565097, I/A 8 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: ENTRE EMPRESARIOS 21 SL
Administrador Unico
- Talavera Escudero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31394 , F 50, S 8, H M 565095, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Información de TALAVERA ESCUDERO TERESA
Mostramos los datos de TALAVERA ESCUDERO TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALAVERA ESCUDERO TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos