TAKO JAN KREMER
Informe ejecutivo de TAKO JAN KREMER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAKO JAN KREMER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HALLIBURTON ESPAÑOLA SL | Consejero | 06/08/2014 | 09/01/2018 |
HALLIBURTON ESPAÑOLA SL | Consejero | 06/04/2010 | 09/01/2018 |
HALLIBURTON ESPAÑOLA SL | Consejero Delegado | 18/06/2013 | 06/08/2014 |
HALLIBURTON ESPAÑOLA SL | Presidente | 06/04/2010 | 06/08/2014 |
HALLIBURTON ESPAÑOLA SL | Consejero Delegado | 06/04/2010 | 06/08/2014 |
VINCULACIONES DE TAKO JAN KREMER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAKO JAN KREMER
Empresa: HALLIBURTON ESPAÑOLA SL
Consejero
- Arthur Van Der Klaauw
- Tako Jan Kremer
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40368 , F 196, S 8, H B 365598, I/A 80 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: HALLIBURTON ESPAÑOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40368 , F 196, S 8, H B 365598, I/A 77 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Empresa: HALLIBURTON ESPAÑOLA SL
Consejero Delegado
- Tako Jan Kremer
Presidente
- Tako Jan Kremer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40368 , F 195, S 8, H B 365598, I/A 76 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Empresa: HALLIBURTON ESPAÑOLA SA
Consejero Delegado
- Tako Jan Kremer
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40368 , F 191, S 8, H B 365598, I/A 74 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: HALLIBURTON ESPAÑOLA SA
Consejero Delegado
- Tako Jan Kremer
Consejero
- Arthur Van Der Klaauw
- Mohamad Baber Zaman
- Tako Jan Kremer
Presidente
- Tako Jan Kremer
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40368 , F 190, S 8, H B 365598, I/A 72 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Información de TAKO JAN KREMER
Mostramos los datos de TAKO JAN KREMER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAKO JAN KREMER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos