TAKAO KUWAHARA
Informe ejecutivo de TAKAO KUWAHARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAKAO KUWAHARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIQLO EUROPE LTD | REPR.PERMAN. | 02/02/2016 | 10/05/2018 |
COMPTOIR DES COTONNIERS ESPAGNE SL | REPR.143 RRM | 21/06/2016 | 13/03/2018 |
VINCULACIONES DE TAKAO KUWAHARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAKAO KUWAHARA
Empresa: UNIQLO EUROPE LTD
REPR.PERMAN.
- Takao Kuwahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45195 , F 135, S 8, H B 479925, I/A 6 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: COMPTOIR DES COTONNIERS ESPAGNE SL
REPR.143 RRM
- Takao Kuwahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 3, S 8, H B 239864, I/A 23 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: COMPTOIR DES COTONNIERS ESPAGNE SL
REPR.143 RRM
- Takao Kuwahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33858 , F 91, S 8, H B 239864, I/A 16 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Empresa: UNIQLO EUROPE LTD
REPR.PERMAN.
- Takao Kuwahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45195 , F 129, S 8, H B 479925, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Información de TAKAO KUWAHARA
Mostramos los datos de TAKAO KUWAHARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAKAO KUWAHARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos