TAJUELO GARCIA SERGIO
Informe ejecutivo de TAJUELO GARCIA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAJUELO GARCIA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES TAJUELO SL | Administrador Unico | 02/02/2022 | |
CONSTRUCCIONES TAJUELO SL | Socio Unico | 02/02/2022 | |
SURAGRES SL | Socio Unico | 02/12/2021 | |
SURAGRES SL | Administrador Unico | 02/12/2021 |
VINCULACIONES DE TAJUELO GARCIA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAJUELO GARCIA SERGIO
Empresa: CONSTRUCCIONES TAJUELO SL
Administrador Unico
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7151 , F 67, S 8, H M 116108, I/A 5 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: CONSTRUCCIONES TAJUELO SL
Administrador Mancomunado
- Tajuelo Garcia Manuel
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7151 , F 67, S 8, H M 116108, I/A 5 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: CONSTRUCCIONES TAJUELO SL
Socio Único
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7151 , F 67, S 8, H M 116108, I/A 5 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: SURAGRES SL
Administrador Unico
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21368 , F 89, S 8, H M 379792, I/A 5 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: SURAGRES SL
Administrador Mancomunado
- Tajuelo Garcia Manuel
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21368 , F 89, S 8, H M 379792, I/A 5 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: SURAGRES SL
Socio Único
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21368 , F 89, S 8, H M 379792, I/A 5 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: SURAGRES SL
Administrador Mancomunado
- Tajuelo Garcia Manuel
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21368 , F 89, S 8, H M 379792, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Empresa: CONSTRUCCIONES TAJUELO SL
Administrador Mancomunado
- Tajuelo Garcia Manuel
- Tajuelo Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7151 , F 66, S 8, H M 116108, I/A 4 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: SURAGRES SL
Administrador Mancomunado
- Tajuelo Garcia Manuel
- Tajuelo Garcia Sergio
- Tajuelo Martinez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21368 , F 88, S 8, H M 379792, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Información de TAJUELO GARCIA SERGIO
Mostramos los datos de TAJUELO GARCIA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAJUELO GARCIA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos