TAJES SENANDE SERGIO NOEL
Informe ejecutivo de TAJES SENANDE SERGIO NOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAJES SENANDE SERGIO NOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERPASER SL | Apoderado | 29/12/2021 | |
CEROTRES METAL SL | Socio Unico | 30/03/2021 | |
CEROTRES METAL SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
NERPASER SL | Administrador Unico | 11/09/2009 |
VINCULACIONES DE TAJES SENANDE SERGIO NOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAJES SENANDE SERGIO NOEL
Empresa: NERPASER SL
Apoderado
- Tajes Senande Sergio Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26412 , F 165, S 8, H M 475988, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: CEROTRES METAL SL
Administrador Unico
- Tajes Senande Sergio Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 60, S 8, H M 738017, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: CEROTRES METAL SL
Socio Único
- Tajes Senande Sergio Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 60, S 8, H M 738017, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: NERPASER SL
Administrador Unico
- Tajes Senande Sergio Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26412 , F 163, S 8, H M 475988, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-28
Información de TAJES SENANDE SERGIO NOEL
Mostramos los datos de TAJES SENANDE SERGIO NOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAJES SENANDE SERGIO NOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos