TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ ESTEVEZ SL | Presidente | 28/02/2019 | |
NAIRAM CONSULTING SL | Socio Unico | 09/01/2017 | |
NAIRAM CONSULTING SL | Administrador Unico | 09/01/2017 | |
MARTINEZ ESTEVEZ SL | Consejero | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA
Empresa: MARTINEZ ESTEVEZ SL
Presidente
- Tajadura Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 142, S 8, H NA 3751, I/A 25 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Empresa: TECNICAS DEL GRABADO SA
Consejero
- Martinez Estevez Jose Ramon
- Tajadura Martinez Maria Antonia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8047 , F 15, S 8, H M 129995, I/A 27 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: NAIRAM CONSULTING SL
Administrador Unico
- Tajadura Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 1, S 8, H NA 36432, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-31
Empresa: NAIRAM CONSULTING SL
Socio Único
- Tajadura Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 1, S 8, H NA 36432, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-31
Empresa: TECNICAS DEL GRABADO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Estevez Aurelio
- Martinez Estevez Jose Ramon
- Martinez Fuertes Ana Maria
- Tajadura Martinez Javier Ignacio
- Tajadura Martinez Maria Antonia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8047 , F 13, S 8, H M 129995, I/A 25 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: MARTINEZ ESTEVEZ SL
Consejero
- Martinez Estevez Aurelio
- Martinez Estevez Jose Ramon
- Martinez Fuertes Ana
- Tajadura Martinez Javier Ignacio
- Tajadura Martinez Maria Antonia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 140, S 8, H NA 3751, I/A 21 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-31
Información de TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAJADURA MARTINEZ MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos