TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO
Informe ejecutivo de TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKOPHARMA LABORATORIOS SA | Presidente | 05/06/2023 | |
ARKOPHARMA LABORATORIOS SA | Consejero | 05/06/2023 | |
ARKOPHARMA LABORATORIOS SA | Consejero Delegado | 05/06/2023 | |
ARKOPHARMA LABORATORIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2022 |
VINCULACIONES DE TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO
Empresa: ARKOPHARMA LABORATORIOS SA
Consejero Delegado
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
Consejero
- Dermapharm Aktiengesellschaft
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
Presidente
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41860 , F 118, S 8, H M 67788, I/A 76 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ORKLA CEDERROTH SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Lopez Marta
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Torres Moliner Guillermo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47731 , F 100, S 8, H B 71080, I/A 88 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: ARKOPHARMA LABORATORIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41860 , F 115, S 8, H M 67788, I/A 73 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: ORKLA CEDERROTH SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Lopez Marta
- Neira Cuende Sergio-luis
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Torres Moliner Guillermo
- Torres Moliner Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37736 , F 202, S 8, H M 400897, I/A 29 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: ORKLA CEDERROTH SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Lopez Marta
- Neira Cuende Sergio-luis
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Torres Moliner Guillermo
- Torres Moliner Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37736 , F 202, S 8, H M 400897, I/A 29 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: ORKLA CEDERROTH SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Lopez Marta
- Neira Cuende Sergio-luis
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Torres Moliner Guillermo
- Torres Moliner Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37736 , F 200, S 8, H M 400897, I/A 28 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: ORKLA CEDERROTH SA
Apoderado Mancomunado
- Neira Cuende Sergio-luis
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Torres Moliner Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37736 , F 200, S 8, H M 400897, I/A 27 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: ORKLA CEDERROTH SA
Apoderado Mancomunado
- Neira Cuende Sergio-luis
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
- Torres Moliner Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37736 , F 200, S 8, H M 400897, I/A 26 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 114, S 8, H M 28691, I/A 263 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Solidario
- Lopez-carrasco Mendez Maria Luz
- Samso Zarate Cristina Beatriz
- Taix Rodriguez-moñino Ramon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 219, S 8, H M 28691, I/A 245 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Información de TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO
Mostramos los datos de TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAIX RODRIGUEZ-MOÑINO RAMON SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos