TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES
Informe ejecutivo de TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS PROMA SA | Auditor Suplente | 24/01/2017 | |
SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA | Auditor | 28/05/2014 | |
CIESM-INTEVIA SA | Auditor | 23/04/2014 | |
BEASOLARTA SL | Auditor | 22/04/2014 | |
ALCANTARILLA FOTOVOLTAICA SL | Auditor | 22/04/2014 | |
AREA DE SERVICIO COIROS SL | Auditor | 22/04/2014 | |
AREA DE SERVICIO PUNTA UMBRIA SL | Auditor | 14/04/2014 | |
INFRAESTRUCTURAS CONELSAN SA | Auditor | 18/07/2013 | |
ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Auditor Suplente | 28/02/2013 | |
ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Auditor Suplente de Cuentas Concursal | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES
Empresa: BAKER TILLY AUDITORES SLP
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bach Gimeno Daniel
- De Goñi Sainz Jose Luis
- Jimenez Matias David
- Martinez Uriguen Francisco Javier
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37575 , F 93, S 8, H M 528304, I/A 26 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: PUERTAS PROMA SA
Auditor Suplente
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 189, S 8, H TO 3935, I/A 45 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-45
Empresa: BAKER TILLY AUDITORES SLP
Apoderado
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37575 , F 90, S 8, H M 528304, I/A 19 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: PUERTAS PROMA SA
Auditor Suplente
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 208, S 8, H TO 3935, I/A 42 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-45
Empresa: CONTROL 7 SA
Auditor Suplente
Auditor
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3740 , F 94, S 8, H Z 683, I/A 48 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-50
Empresa: GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL
Auditor Suplente
Auditor
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28065 , F 116, S 8, H M 304018, I/A 71 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: ELSAMEX INTERNACIONAL SL
Auditor Suplente
Auditor
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31429 , F 4, S 8, H M 294803, I/A 63 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Empresa: SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA
Auditor
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 162, S 8, H LO 3624, I/A 28 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-26
Empresa: AREA DE SERVICIO COIROS SL
Auditor
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 201, S 8, H M 502129, I/A 12 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: ALCANTARILLA FOTOVOLTAICA SL
Auditor
- Tahoces Escriva De Romani Laura Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 217, S 8, H M 509455, I/A 12 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
VER MAS ACTOS
Información de TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES
Mostramos los datos de TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI LAURA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos