TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI
Informe ejecutivo de TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES REFORMAS Y SERVICIOS MATARO SL | Administrador Unico | 11/12/2019 | |
CONSTRUCCIONES REFORMAS Y SERVICIOS MATARO SL | Apoderado Solidario | 03/04/2018 | |
CONSTRUCCIONES SALYAS 2016 SL | Administrador Unico | 16/11/2016 | |
INTERNATIONAL FLOWER PLANT SL | Administrador Unico | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI
Administrador Unico
- Taher El Harrak El Kanfaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46324 , F 218, S 8, H B 516523, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Apoderado Solidario
- Taher El Harrak El Kanfaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46324 , F 217, S 8, H B 516523, I/A 2 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Empresa: CONSTRUCCIONES SALYAS 2016 SL
Administrador Unico
- Taher El Harrak El Kanfaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45637 , F 88, S 8, H B 494148, I/A 1 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: INTERNATIONAL FLOWER PLANT SL
Administrador Unico
- Taher El Harrak El Kanfaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45085 , F 55, S 8, H B 476373, I/A 1 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08
Información de TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI
Mostramos los datos de TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAHER EL HARRAK EL KANFAOUI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos