TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT
Informe ejecutivo de TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSTOUR SL | Apoderado Solidario | 28/01/2011 | |
TENEBUS SA | Apoderado Solidario | 28/01/2011 | |
JUTICAR SL | Apoderado Solidario | 27/01/2011 | |
AUTO CRIS SL | Apoderado Solidario | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT
Empresa: TENEBUS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Tacoronte Hernandez Ana Maria
- Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria
- Tacoronte Hernandez Rosa Yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 23, S 8, H TF 9780, I/A 27 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Empresa: TRANSTOUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Tacoronte Hernandez Ana Maria
- Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria
- Tacoronte Hernandez Rosa Yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 167, S 8, H TF 15081, I/A 30 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Empresa: JUTICAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Tacoronte Hernandez Ana Maria
- Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria
- Tacoronte Hernandez Rosa Yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 46, S 8, H TF 2801, I/A 26 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Empresa: AUTO CRIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Tacoronte Hernandez Ana Maria
- Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria
- Tacoronte Hernandez Rosa Yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 218, S 8, H TF 2803, I/A 26 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Información de TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT
Mostramos los datos de TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TACORONTE HERNANDEZ ROSA YANETT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos